Vorsitzender |
Reinhard Onnen-Lübben | FDP | FDP Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Ratsvorsitzender |
Johann Wilhelm Peters | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | Ratsvorsitzender | Ratsvorsitzender |
Stellv. Ratsvorsitzende |
Angelika Kirschner | GRÜNE | GRÜNE Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | Stellv. Ratsvorsitzende | Stellv. Ratsvorsitzende |
Stellv. Bürgermeisterin |
Marianne Kaiser-Fuchs | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Stellv. Bürgermeisterin | Stellv. Bürgermeisterin |
Angelika Prieß-Tiemann | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2011 | 02.09.2014 | von 01.11.2011 bis 02.09.2014 | stellv. Bürgermeisterin | stellv. Bürgermeisterin |
Stellv. Bürgermeister |
Mario Szlezak | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | Stellv. Bürgermeister | Stellv. Bürgermeister |
Reiner Tammen | GRÜNE | GRÜNE Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | stellv. Bürgermeister | stellv. Bürgermeister |
Beigeordnete |
Dieter Behrens-Focken | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Alice Brandenburg-Bienek | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 04.07.2012 | 31.10.2021 | von 04.07.2012 bis 31.10.2021 | Beigeordnete | Beigeordnete |
Ellmer Cramer | UWW | UWW Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Klaus-Peter Koch | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Immo Müller | UWW | UWW Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Holger Ulfers | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Ratsfrauen |
Viola Dorow | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
Claudia Günther | UWW | UWW Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
Ingeborg Helmers | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
Katharina Jensen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
Nadine Kirschner | Parteilos | Parteilos Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.06.2020 | 31.10.2021 | von 01.06.2020 bis 31.10.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
Geraldine Vogdt | WPW | WPW Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
Beate Wedermann | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
Ratsherren |
Horst David | Freie Bürger | Freie Bürger Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Richard Herfurth | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Dieter Herren | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 02.09.2014 | 31.10.2016 | von 02.09.2014 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Arndt Lowien | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Heiko Menkens | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Lübbo Meppen | FDP | FDP Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Dieter Müller | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.06.2020 | 31.10.2021 | von 01.06.2020 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Immo Müller | UWW | UWW Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Timo Ostermann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 01.06.2020 | von 01.11.2016 bis 01.06.2020 | Mitglied | Mitglied |
Michael Rohrbeck | GRÜNE | GRÜNE Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Wolfram Sandmeier | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Wolfram Sandmeier | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 26.09.2018 | | von 26.09.2018 | Ratsherr | Ratsherr |
Reinhard Thomssen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Tom-Oliver Thomssen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Hermann Wilken | WPW | WPW Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Uwe Ortmann | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 12.12.2018 | 11.08.2020 | von 12.12.2018 bis 11.08.2020 | Mitgliedsvertreter | Mitgliedsvertreter |
Gleichstellungsbeauftragte |
Julia Ingensiep | | Teilnahme Gleichstellungsbeauftragte | Teilnahme Gleichstellungsbeauftragte | 01.09.2014 | 15.09.2014 | von 01.09.2014 bis 15.09.2014 | Gleichstellungsbeauftragte | Gleichstellungsbeauftragte |